Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Nesic
Daniel Nesic
19961008-XXXX
Ta kreditupplysning
Nesic, Daniel är en man född den 8 oktober 1996 och är bosatt i Bara
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Skammarps Gård AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Nesic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-03-27
Alex pizza och restaurang AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Skammarps Gård AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Valentin Nesic
Styrelsesuppleant
Daniel Nesic
Tillbaka till sidans topp