Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vägporten Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vägporten Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LX2 Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | LX2 Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Länghem Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Länghem Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dalö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Enedalshöjden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ejdern i Kinna | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ankaret i Varberg | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Igladammen 11 i Varberg ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Igladammen 11 i Varberg ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |