Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Lind
Daniel Lind
19660419-XXXX
Ta kreditupplysning
Lind, Daniel är en man född den 19 april 1966 och är bosatt i Åtvidaberg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Rodeco AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Rodeco AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Miwex Fritid AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Miwex Fritid AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BBQ Experten i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Wehavefun Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smart Yta Fastighetsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordic Elegance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DeMal Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
DeMal Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Daniel Lind Holding i Åtvidaberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smart Yta Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MakeWaves Trading AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Drottningtornet, Linköping
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Åtvidabergs Simhall Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Lind har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-20
Hackefors Lokaler AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-21
Burgerstore Sweden AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rodeco AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Daniel Lind
Verkställande direktör
Daniel Lind
Huvudansvarig revisor
Kristin Anna Louise Wiström
Styrelsesuppleant
Albin Daniel Lind
Styrelsesuppleant
Ebba Maud Lind
Revisor
Deloitte AB
Styrelsesuppleant
Maud Aina Lind
Tillbaka till sidans topp
Miwex Fritid AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Daniel Lind
Verkställande direktör
Daniel Lind
Styrelsesuppleant
Maud Aina Lind
Huvudansvarig revisor
Kristin Anna Louise Wiström
Styrelsesuppleant
Albin Daniel Lind
Styrelsesuppleant
Ebba Maud Lind
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
BBQ Experten i Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Per Anders Svensson
Ordförande
Sven Per Anders Svensson
Styrelseledamot
Mona Helen Svensson Virta
Styrelseledamot
Daniel Lind
Revisor
Lars Johan Nilsson
Styrelseledamot
Lennart Christopher Rexhell
Styrelseledamot
Karl Sebastian Virta
Verkställande direktör
Karl Sebastian Virta
Tillbaka till sidans topp