Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Lars Mikael Gyllenhammar
Daniel Lars Mikael Gyllenhammar
19940527-XXXX
Ta kreditupplysning
Daniel Lars Mikael Gyllenhammar är en man född den 27 maj 1994. Han är folkbokförd i Pixbo sedan 2023-08-01. Pixbo ligger i Härryda kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Aktiebolag Gyllenhammar & Sahlin
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Lars Mikael Gyllenhammar har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-10-28
Bostadsrättsföreningen Kvarnbytornet
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-11
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolag Gyllenhammar & Sahlin
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Johnny Mikael Gyllenhammar
Styrelseledamot
Marianne Elisabeth Gyllenhammar
Ordförande
Marianne Elisabeth Gyllenhammar
Styrelsesuppleant
Magnus Arthur Gyllenhammar
Styrelsesuppleant
Daniel Lars Mikael Gyllenhammar
Tillbaka till sidans topp