Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Josue Carpio Cruz
Daniel Josue Carpio Cruz
19860204-XXXX
Ta kreditupplysning
Daniel Josue Carpio Cruz är en man född den 4 februari 1986. Han är folkbokförd i Årsta sedan 2023-07-17. Årsta ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Riksbyggen Bostadsrättsförening Idlången 21
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Josue Carpio Cruz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-02-24
Wonderlash AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-05
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Idlången 21
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anna Maria Helena Hoffman
Styrelsesuppleant
Camilla Anna Cecilia Zarbell
Styrelseledamot
Claes Philip Lind
Ordförande
Claes Philip Lind
Styrelseledamot
Sara Yalcin Kilic
Styrelsesuppleant
Daniel Josue Carpio Cruz
Styrelsesuppleant
Caesar Alexander Olof Hjort
Styrelsesuppleant
Ruben Emanuel Smedberg
Styrelseledamot
Rikard Alfred Gottlieb
Styrelseledamot
Alexander Vikström
Styrelseledamot
Anette Marie Ankarbäck
Tillbaka till sidans topp