Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | J.F.M CO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DIVCO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JMLCO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Poeten | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2021-11-16 |