Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bygg-Gruppen MTBW AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Bygg-Gruppen MTBW AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Royal-E AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Royal-E AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sixtin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |