Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Daniel Ferenc Somos
Daniel Ferenc Somos
19830129-XXXX
Ta kreditupplysning
Somos, Daniel Ferenc är en man född den 29 januari 1983 och är bosatt i Solna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Polygrade Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Polygrade Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Polygrade Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mean Reversion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mean Reversion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Realsprint AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Dubbelplus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Elias Software AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Elias Software AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SOZAP AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
SOZAP AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nordic Bytes AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Mibi Games AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Polynvestor AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Asia Pacific Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GraphN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GraphN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Urban Events AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
NB Innovation Factory AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lialum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lialum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Daniel Ferenc Somos har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-09
Avionero AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Polygrade Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Daniel Ferenc Somos
Verkställande direktör
Daniel Ferenc Somos
Ordförande
Daniel Ferenc Somos
Styrelseledamot
Waqar Azim
Styrelseledamot
Joakim Sören Dal
Styrelseledamot
Teddy Christopher Bergsman Lind
Tillbaka till sidans topp
Mean Reversion AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anton Marcell Vajk
Styrelseledamot
Daniel Ferenc Somos
Verkställande direktör
Daniel Ferenc Somos
Tillbaka till sidans topp
Realsprint AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Mikael Nilsson
Revisor
Nils Hans Erik Nilsson
Styrelseledamot
Lars Tomas Agerberg
Ordförande
Lars Tomas Agerberg
Styrelseledamot
Daniel Ferenc Somos
Styrelseledamot
Daniel Alinder
Verkställande direktör
Daniel Alinder
Styrelseledamot
Jan Niclas Åström
Tillbaka till sidans topp