Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Humla Games AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Humla Games AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Amazing Rules AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DD-innovation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |