Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-09 |