Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | MiToo Sport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | BL Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | BL Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tidebrink Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SPRZ Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | A Retro Tale AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Independia Law AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |