Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vacse AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Vacse AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Real Advokatbyrå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SEDA Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Lechard Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Real Suburb Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Real Advokatbyrå Holding 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Real Advokatbyrå Holding 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |