Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Concine AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Carl Werner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget Karl Filips Hem | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |