Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Malinsbo i Södertälje | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Viken i Södertälje | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Manegen i Södertälje | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-31 |