Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Stadsfinans Management Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DT Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TnT Property Advisors AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | TnT Property Advisors AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |