Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Dan Harald Lindqvist
Dan Harald Lindqvist
19530808-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindqvist, Dan Harald är en man född den 8 augusti 1953 och är bosatt i Nacka
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Erigotas Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Dan Harald Lindqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-19
Bostadsrättsföreningen Spannmålskajen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-12-09
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Erigotas Management AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Dan Harald Lindqvist
Styrelseledamot
Lena Kristina Lindqvist
Styrelsesuppleant
Dan Christian Lindqvist
Styrelsesuppleant
André Alexander Lindqvist
Styrelsesuppleant
Philip Erik Johan Lindqvist
Tillbaka till sidans topp