Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Dan Erik Källström
Dan Erik Källström
19780210-XXXX
Ta kreditupplysning
Dan Erik Källström är en man född den 10 februari 1978. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-04-03. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bikeid AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Café Nizza AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Café Nizza AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Babette AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Babette AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
French Express AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
French Express AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Galina's AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Galina's AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Galina's AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ginette AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ginette AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ginette AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Italian Express AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Carlssons Grönt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Carlssons Grönt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tengu AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tengu AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tengu AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Trans Siberian AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Trans Siberian AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Dan Erik Källström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-06
Another Structure Europe AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-11-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3679258 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bikeid AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Erik Källström
Styrelseledamot
Sten Jakob Ludvig Hultman
Verkställande direktör
Sten Jakob Ludvig Hultman
Ordförande
Sten Jakob Ludvig Hultman
Styrelseledamot
Anders Brusewitz Dahlberg
Tillbaka till sidans topp
Café Nizza AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Erik Källström
Ordförande
Dan Erik Källström
Styrelseledamot
Jon Sebastian Sparre Lacotte
Verkställande direktör
Jon Sebastian Sparre Lacotte
Styrelseledamot
Johan Erik Agrell
Huvudansvarig revisor
Daniel Michael Jungerts
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
Babette AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dan Erik Källström
Ordförande
Dan Erik Källström
Styrelseledamot
Jon Sebastian Sparre Lacotte
Verkställande direktör
Jon Sebastian Sparre Lacotte
Styrelseledamot
Johan Erik Agrell
Huvudansvarig revisor
Daniel Michael Jungerts
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp