Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-07 |