Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Antura AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Corner Pocket AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | pinDeliver Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | pinDeliver Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | pinDeliver AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | pinDeliver AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vidkärrs Montessoriförskola AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Vidkärrsgruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Pindly AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Pindly AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Thelanderson Consulting | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vidkärrs Montessoriförskola ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |