Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Dalibor Srejic
Dalibor Srejic
19731002-XXXX
Ta kreditupplysning
Dalibor Srejic är en man född den 2 oktober 1973. Han är folkbokförd i Malmö sedan 2020-03-02. Malmö ligger i Malmö kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lejonhjärta
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Dalibor Srejic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-08-09
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lejonhjärta
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-08-20
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-08-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Lejonhjärta
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Dalibor Srejic
Styrelseledamot
Danche Blagojevic
Styrelsesuppleant
Niklas Jonas Möller
Styrelseledamot
Ola Magnus Hellberg
Styrelsesuppleant
Joel Martin Häggblad
Styrelsesuppleant
Joel Sebastian Veborg
Styrelsesuppleant
Izabella Azra Suko Brundin
Styrelseledamot
Bengt-Åke Svensson
Ordförande
Bengt-Åke Svensson
Tillbaka till sidans topp