Org.nr: 556337-7323
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Edstrom, Andréa Margareta | 2024-07-03 |
Extern verkställande direktör | Bergman, Lars Niklas | 2024-04-30 |
Styrelsesuppleant | Berglund, Erik Marcus Axel | 2024-02-03 |
Ordförande | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Berglund, Carl Anders Kristofer | 2023-12-19 |
Huvudansvarig revisor | Raa, Per Kristian | 2021-10-20 |