Org.nr: 559237-8334
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Eriksson, Mats Arne Joakim | 2024-07-05 |
Styrelseledamot | Nordli, Helge Arne | 2023-05-26 |
Styrelsesuppleant | von Heideman, Carl Magnus Olof G | 2023-05-26 |
Ordförande | Hagström, Björn Håkan | 2023-03-15 |
Styrelseledamot | Sundlöf, Bengt Peter Joacim | 2023-03-15 |
Styrelseledamot | Hagström, Björn Håkan | 2023-03-15 |
Styrelsesuppleant | Österberg, Anna-Karin Viktoria | 2023-03-15 |
Ordförande | Pasquarelli Colucci, Alexandre | 2022-11-30 |
Styrelseledamot | Solano Espinoza, Juan Francisco | 2022-11-30 |
Styrelseledamot | Pasquarelli Colucci, Alexandre | 2022-11-30 |
Styrelsesuppleant | Åhfeldt, Jimmy Josef | 2022-11-30 |
Verkställande direktör | Solano Espinoza, Juan Francisco | 2022-11-30 |