Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-23 |
||
Bolagsman Utträde: 2023-02-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-18 |