Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-09 |