Org.nr: 559308-9757
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-06-24 |
Huvudansvarig revisor | Salander, Eric Gunnar | 2022-11-11 |
Ordförande | Bertfelt, Olle Bertil Olof | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Bertfelt, Olle Bertil Olof | 2022-09-14 |
Huvudansvarig revisor | Lihammar, Beata | 2022-09-14 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-09-14 |
Styrelseledamot | Blomqvist, Lars Thomas | 2021-11-16 |