Org.nr: 559171-0933
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2023-09-15 |
Ordförande | Chenyu, Liu | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Yuliang, Zhao | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Chenyu, Liu | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Tan, Honghua | 2022-12-01 |
Verkställande direktör | Tan, Honghua | 2022-12-01 |
Styrelseledamot | Wang, Tianshu | 2022-09-01 |
Verkställande direktör | Wang, Tianshu | 2022-09-01 |