Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | MGREF 2 Nordic Wind Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-26 |