Org.nr: 559302-3145
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Eckerman, Anna Karolina | 2024-05-01 |
Extern firmatecknare | Lemon, Michael | 2024-05-01 |
Styrelsesuppleant | Janket, Rujira | 2023-12-30 |
Styrelseledamot | Müller, Richard Dieter | 2023-08-08 |
Styrelseledamot | Szachanski, Robert Boleslaw | 2023-03-16 |
Styrelsesuppleant | Larsson, Simone Veronica | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Janket, Rujira | 2022-02-01 |