Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Advokatfirman Conny Otteland Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lärkstaden Advokatbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | SPECIALFORDON STOCKHOLM AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pensionsguden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ann-Christine Sigvardsson Advokatbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Skatan 13 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Skatan 13 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hallonstenar Elförening ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hallonstenar Elförening ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | STAFFLIET KONSULT HANDELSBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-24 |