Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lantz International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lantz International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-29 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-28 |