Org.nr: 556753-0141
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ödén, Anneli Ingeborg Helén | 2024-08-20 |
Styrelsesuppleant | Alimanovic, Zekerijah | 2023-11-01 |
Huvudansvarig revisor | Nilsson, Lars Henrik | 2023-08-31 |
Styrelsesuppleant | Winberg, Christine Elisabeth | 2023-03-30 |
Ordförande | Bertilsson, Olof Mattias | 2021-10-14 |
Styrelseledamot | Bertilsson, Olof Mattias | 2021-10-14 |
Styrelsesuppleant | Swärdh, Rolf Magnus | 2021-10-14 |