Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Cliff Björn Johnnie Dahlfors
Cliff Björn Johnnie Dahlfors
19630521-XXXX
Ta kreditupplysning
Cliff Björn Johnnie Dahlfors är en man född den 21 maj 1963. Han är folkbokförd i Täby sedan 2024-01-25. Täby ligger i Täby kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Morningside AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Cliff Björn Johnnie Dahlfors har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-04-23
Janne & Björns Däck AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-03-25
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Morningside AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Pim Per Ingmar Mikael Åberg
Styrelseledamot
Jan Volgard Håkansson
Ordförande
Jan Volgard Håkansson
Styrelseledamot
Cliff Björn Johnnie Dahlfors
Tillbaka till sidans topp