Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes Robert Bonde
Claes Robert Bonde
19740206-XXXX
Ta kreditupplysning
Bonde, Claes Robert är en man född den 6 februari 1974 och är bosatt i Solna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Aktiebolaget Turego
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes Robert Bonde har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-17
Bostadsrättsföreningen Nyboda 14-16
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Turego
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Johann Georg Wilhelm Rigler
Styrelseledamot
Britta Maria Rigler
Ordförande
Britta Maria Rigler
Styrelseledamot
Claes Robert Bonde
Tillbaka till sidans topp