Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-02 |