Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes Magnus Ulriksson
Claes Magnus Ulriksson
19570102-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulriksson, Claes Magnus är en man född den 2 januari 1957 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen nr 32 kvart. Styrmannen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes Magnus Ulriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-24
Advokat Thérèse Aspegren AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-06-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen nr 32 kvart. Styrmannen
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Leif Åke Dahl
Styrelseledamot
Barbro Margaretha Letterhag
Styrelseledamot
Sven Robert Virding
Ordförande
Sven Robert Virding
Styrelsesuppleant
Marita Solveig Margareta Wahlberg
Styrelseledamot
Claes Magnus Ulriksson
Styrelseledamot
John Daniel Alexander Nathanaelson
Tillbaka till sidans topp