Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |