Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes John Henrik Bartoldsson
Claes John Henrik Bartoldsson
19620226-XXXX
Ta kreditupplysning
Bartoldsson, Claes John Henrik är en man född den 26 februari 1962 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vattuormen 42
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes John Henrik Bartoldsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-19
Mark Bartholdsson AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-05-31
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vattuormen 42
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Siv Anette Gustafsson
Styrelseledamot
Claes John Henrik Bartoldsson
Styrelseledamot
Anna Elisabet Hellström
Styrelsesuppleant
Mirjana Mariana Fransson Mireblad
Styrelseledamot
Harald Joacim Öhrn
Ordförande
Harald Joacim Öhrn
Styrelseledamot
Eva Anna Kristina Danielsson
Styrelseledamot
Sara Yekbun Demirer
Styrelseledamot
Anna Caroline Bergström
Huvudansvarig revisor
Håkan Claes Anders Karlén
Revisor
MOORE Allegretto AB
Tillbaka till sidans topp