Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Definitely Spirits Co Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bright Water Fish Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Spada Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wagoneer Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Skatan Nr 5 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Blue Strategy | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-29 |