Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Evry Norge AS Sverige Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Solita AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Solita AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PDSVISION Group Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kadetten 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Kadetten 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-06-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |