Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Calmar Medical Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Aktiebolaget GARDAX | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Calmed Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JoPax Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | JoPax Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Sareq AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-09-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |