Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Proffessionell Capital o Skatteplanering "PROCAB" Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Dalby Livsmedels Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Holje Cash Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Causab AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-04 |