Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2024-04-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-09 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |