Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes Eric Hall
Claes Eric Hall
19501117-XXXX
Ta kreditupplysning
Hall, Claes Eric är en man född den 17 november 1950 och är bosatt i Marstrand
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Rosenlunds VA-förening ek. för.
Ej...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes Eric Hall har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-16
Claes Hall Management AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-12-05
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rosenlunds VA-förening ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Astrid Rose-Marie Stenman
Styrelsesuppleant
Astrid Marianne Lundell
Styrelseledamot
Carl Ingmar Dan Gunmalm
Styrelseledamot
Claes Eric Hall
Styrelseledamot
Sture Mikael Svensson
Styrelsesuppleant
Bengt Jonas Almgren
Styrelseledamot
Hans Olof Björk
Ordförande
Hans Olof Björk
Tillbaka till sidans topp