Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes Börje Magnus Bengtsson
Claes Börje Magnus Bengtsson
19620719-XXXX
Ta kreditupplysning
Claes Börje Magnus Bengtsson är en man född den 19 juli 1962. Han är folkbokförd i Borås sedan 2020-04-27. Borås ligger i Borås kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Cimbria
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cimbria Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cimbria Herrekiperingen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cimbria Herrekiperingen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Sydkust
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bryggaregatans Konfektions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastmax Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Coriandre Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Krejaren 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Krejaren 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsförening Loft 46
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsförening Loft 46
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Handelsbolaget Kv. Vesta 12
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes Börje Magnus Bengtsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-03-15
Vindile 25 AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-15
Vindile 25 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Pär Mikael Aru
Styrelseledamot
Björn Anders Bengtsson
Ordförande
Björn Anders Bengtsson
Styrelseledamot
Ulf Åke Rudhag
Styrelseledamot
Irena Helena Bengtsson
Styrelseledamot
Claes Börje Magnus Bengtsson
Huvudansvarig revisor
Bengt Claes Joakim Falck
Extern verkställande direktör
Karl Oscar Fredrik Strandberg
Styrelsesuppleant
Lars Tommy Tedevall
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Cimbria
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Gert Rolf Frej
Styrelseledamot
Claes Börje Magnus Bengtsson
Styrelsesuppleant
Elisabeth Christina Helin
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp
Cimbria Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Gert Rolf Frej
Styrelseledamot
Claes Börje Magnus Bengtsson
Styrelsesuppleant
Elisabeth Christina Helin
Revisor
Frejs Revisorer AB
Tillbaka till sidans topp