Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Claes Anders Pierre Eakson
Claes Anders Pierre Eakson
19780206-XXXX
Ta kreditupplysning
Eakson, Claes Anders Pierre är en man född den 6 februari 1978 och är bosatt i Alvesta
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Linccon Group AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Linccon Group AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linccon Components AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linccon Construction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Linccon Construction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Linccon Construction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linccon Rail AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Berg & Eak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Berg & Eak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nordiska Rörgrossisten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nordiska Rörgrossisten AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Combatmountain AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eakson Inv AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Eakson Inv AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Claes Anders Pierre Eakson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Utträde: 2021-11-17
ALVESTA SPÅRUNDERHÅLL Handelsbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Linccon Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Engla Maria Elisabet Spett Johansen
Styrelseledamot
Claes Anders Pierre Eakson
Vice verkställande direktör
Claes Anders Pierre Eakson
Styrelseledamot
Frans Jonas Råman
Verkställande direktör
Frans Jonas Råman
Ordförande
Frans Jonas Råman
Tillbaka till sidans topp
Linccon Components AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Engla Maria Elisabet Spett Johansen
Revisor
Anders Jacob Westesson
Styrelseledamot
Claes Anders Pierre Eakson
Styrelseledamot
Frans Jonas Råman
Ordförande
Frans Jonas Råman
Tillbaka till sidans topp
Linccon Construction AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Carl Henrik Winberg
Styrelseledamot
Claes Anders Pierre Eakson
Verkställande direktör
Claes Anders Pierre Eakson
Ordförande
Claes Anders Pierre Eakson
Styrelseledamot
Karl-Johan Stridsberg
Styrelsesuppleant
Annie Cecilia Eakson
Styrelsesuppleant
Nelly Ellinor Olsson
Tillbaka till sidans topp