Org.nr: 559341-1928
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Strandberg, Maria Johanna | 2022-12-22 |
Styrelseledamot | Lindholm-Wu, Oskar Emanuel | 2022-11-08 |
Styrelseledamot | Steinacher, Andreas | 2022-11-08 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Sten Åke | 2022-08-19 |
Revisor | Folkesson Råd & Revision AB | 2022-08-19 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2021-11-25 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2021-11-25 |