Org.nr: 556399-3293
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Söderhorn, Pia Karin Rasmine | 2024-01-18 |
Styrelseledamot | Söderhorn, Pia Karin Rasmine | 2024-01-18 |
Verkställande direktör | Söderhorn, Pia Karin Rasmine | 2024-01-18 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2023-09-20 |
Styrelseledamot | Evans, Jeremy Johan | 2023-05-24 |
Ordförande | Pagenkemper, Ingmari Charlotte | 2023-01-28 |
Styrelseledamot | Pagenkemper, Ingmari Charlotte | 2023-01-28 |
Verkställande direktör | Pagenkemper, Ingmari Charlotte | 2023-01-28 |
Ordförande | Sundin, Per Urban | 2022-05-04 |
Styrelseledamot | Sundin, Per Urban | 2022-05-04 |
Styrelseledamot | Bengtsson Bourn, Per Rune Urban | 2022-05-04 |
Styrelseledamot | Lindahl Navarro, Mari Ann-Sofie G | 2021-11-30 |