Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Cihan Taher
Cihan Taher
19730815-XXXX
Ta kreditupplysning
Taher, Cihan är en kvinna född den 15 augusti 1973 och är bosatt i Örebro
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Medichorda AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Cihan Taher har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-23
Blåkiosken gatuköket I Motala AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Medichorda AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lukman Haj Ersan
Styrelsesuppleant
Cihan Taher
Tillbaka till sidans topp