Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Heimdall NewCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-19 |