Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Söderberg & Partners Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör Utträde: 2024-07-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-16 |